Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Tonnesen | 01.08.1995 | 14.10.1998 | direktion |
Svend Aage Tonnesen | 04.12.1990 | 01.08.1999 | direktion |
Kaj Mortensen | 04.12.1990 | 01.08.1995 | direktion |
Connie Annie Jakobsen | 04.12.1990 | 01.02.1995 | direktion |
Erling Svendsen | 04.12.1990 | 21.12.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Stenbæk Stammose Tonnesen | 01.08.1995 | 01.08.1999 | bestyrelse |
Finn Tonnesen | 01.08.1995 | 01.08.1999 | formand |
Svend Aage Tonnesen | 04.12.1990 | 01.08.1999 | bestyrelse |
Kaj Mortensen | 04.12.1990 | 22.09.1995 | bestyrelse |
Ole Vagn Jakobsen | 04.12.1990 | 21.12.1992 | bestyrelse |
Jørgen Damgaard Egholm | 04.12.1990 | 21.12.1992 | bestyrelse |
Erik Lund | 04.12.1990 | 21.12.1992 | bestyrelse |
Erling Svendsen | 04.12.1990 | 21.12.1992 | bestyrelse |
Hans Sonnichsen Thomsen | 04.12.1990 | 21.12.1992 | bestyrelse |