Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-19 fjernes Navne: KN SALGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 41, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Direktion: Knud Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HOLM, TOPHOLM & ØSTERGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Vedtægter: 1993-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 41, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Direktion: Ole Vagner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Navne: KN SALGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S, REVISIONSFIRMAET HOLM, TOPHOLM & ØSTERGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)