Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Gram-Hanssen | 11.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Søe von Cotta-Schønberg Seider | 20.11.2019 | 11.04.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Gram Glenskov | 17.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Nielsen | 04.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Gram-Hanssen | 19.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Casper Buchardt Westergaard | 20.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helle Elsa Bendix | 20.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Mollerup Blach | 20.11.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Kobbernagel | 08.09.2021 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marie Plougheld | 08.09.2021 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Inge Birthe Storgaard Bonfils | 19.08.2020 | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lene Falgaard Eplov | 20.11.2019 | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Loidl | 20.11.2019 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lene Annette Svingel | 20.11.2019 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Ivan Wedel Mønster Larsen | 20.11.2019 | 04.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christian Langager | 20.11.2019 | 27.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
John Andersen | 20.11.2019 | 27.01.2020 | bestyrelsesmedlem |