Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Ennistein | 21.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Trebbien Rohrberg | 31.08.1990 | 21.09.2016 | direktør |
Arnold Gustav Toft | 31.08.1990 | 03.02.1995 | direktør |
Søren Fossing | 31.08.1990 | 06.04.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Elena Kroon | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Trine Ennistein | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Wienberg | 14.02.2018 | formand |
Thomas Ennistein | 21.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Wienberg | 21.09.2016 | 13.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Michael Westergaard | 25.11.2013 | 14.02.2018 | formand |
Inge Linkamp | 25.11.2013 | 21.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Finn Trebbien Rohrberg | 31.03.2011 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Rune Berglund Rohrberg | 31.03.2011 | 25.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Nils Rolf Stadeager | 31.03.2011 | 25.11.2013 | formand |