Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Grunnet Løvenlund | 31.01.2001 | 11.07.2013 | adm. dir |
Michael Lassen Jordan | 04.02.1997 | 31.01.2001 | direktør |
Mikael Storm Frederiksen | 01.11.1990 | 04.02.1997 | direktion |
Peder Flemming Thalbitzer-Foldskov | 01.11.1990 | 24.01.1994 | direktion |
Peter Reimesch Koefoed | 01.11.1990 | 24.04.1991 | direktion |