Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liliann Kristinn Elmborg | 08.10.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Anders Henrik Elmborg | 08.10.1990 | 30.06.1992 | direktion |
Liliann Kristinn Elmborg | 08.10.1990 | 14.02.1992 | direktion |
Per Torsten Edrén | 08.10.1990 | 23.04.1991 | direktion |