Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-05-06 fjernes Navne: DATA SUPPORT NORD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervold 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Stiftere: Jan Ammitzbøll Sørensen, Claus Jørgen Ingemann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 tilføjes Revisor: Erik Hebsgaard Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 tilføjes Stiftere: Jan Ammitzbøll Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-11 fjernes Direktion: Jurij Rostrup Harboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed, samt investering og ligende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 tilføjes Vedtægter: 1994-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Direktion: Claus Jørgen Ingemann Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Revisor: Reg revisor Jørn Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervold 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Direktion: Claus Jørgen Ingemann Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Navne: DATA SUPPORT NORD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Revisor: Reg revisor Jørn Kristiansen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Stiftere: Claus Jørgen Ingemann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)