Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Interessenter |
Den 2019-07-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berggreensgade 50, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Berggreensgade 50, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Hjemmeside: www.condiv.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: smb@condiv.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Navne: ConDiv (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-29 fjernes Navne: CIVILINGENIØR HD SØREN M BORCH (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berggreensgade 50, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-23)
Den 1988-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Interessenter: Søren Malthe Borch (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: CIVILINGENIØR HD SØREN M BORCH (offentliggjort 2019-07-23)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-07-23)