Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevej 8, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 32, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-09 tilføjes Legale ejere: Ralph Stanley Overby (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-09 fjernes Legale ejere: Selskabet af 9. oktober 2021 IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Kim Mathias Clausen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Kim Mathias Clausen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 tilføjes Vedtægter: 2019-09-16 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-03 tilføjes Legale ejere: Kim Mathias Clausen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-02 fjernes Legale ejere: Kim Mathias Clausen (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-03 tilføjes Reelle ejere: Kim Mathias Clausen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-09-03 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-03 tilføjes Bibranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Bygning af skibe og flydende materiel (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 9. oktober 2021 IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ralph Stanley Overby (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: RSO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: cory@cory-int.com (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-06-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-06-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: Kim Mathias Clausen (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 32, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2011-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: J.R. GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: KIRA INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri- og investeringsvirksomhed, import/export samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-30 tilføjes Vedtægter: 1998-09-30 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 1998-09-30 fjernes Navne: CORY INTERNATIONAL, II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-09 fjernes Direktion: Elers Overby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 tilføjes Navne: CORY INTERNATIONAL, II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-28 fjernes Navne: VICH 2589 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-28 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-01-28 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1990-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-01 tilføjes Legale ejere: RSO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 1990-10-01 tilføjes Navne: VICH 2589 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 1990-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1990-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, J.R. GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)