Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-04-23 fjernes Navne: JENSEN & BIE CONSULTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Juels vej 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Revisor: WERNER MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Stiftere: Peter Bie, Lars Jensen, Kristian Jensen, Jørgen Jensen, Jens Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 fjernes Direktion: Jens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-09 tilføjes Revisor: WERNER MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER C. PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juels vej 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Direktion: Jens Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Navne: JENSEN & BIE CONSULTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER C. PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Stiftere: Peter Bie, Lars Jensen, Kristian Jensen, Jørgen Jensen, Jens Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Vedtægter: 1990-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)