Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Erling Petersen | 01.07.1990 | |
Martin Frank Hollerup | 01.07.1990 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EET GROUP A/S (CVR 11783376) | NORMAL | 03.02.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EET GROUP A/S (CVR 11783376) | 10.04.2015 | 02.02.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
MEVA ApS (CVR 10001722) | 15.08.2007 | 03.02.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |