Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bertel Bang | 08.10.1996 | 17.01.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Toft Mouritsen | 17.09.1997 | 17.01.2000 | bestyrelse |
Leif Stephansen | 08.10.1996 | 17.01.2000 | bestyrelse |
Steen Johansen | 08.10.1996 | 17.01.2000 | næstformand |
Hans Christian Ramhede | 08.10.1996 | 17.09.1997 | bestyrelse |
Per Leif Vandkrog | 08.10.1996 | 17.09.1997 | bestyrelse |
Egon Hansen Raun | 08.10.1996 | 01.07.1997 | formand |
Sten Frandsen | 08.10.1996 | 24.10.1996 | bestyrelse |