Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Legale ejere | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Raoul Stewardson (formand) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-13 fjernes Bestyrelse: Peter Raoul Stewardson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Kingsley Dunstan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-17 tilføjes Direktion: Peter Kingsley Dunstan (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-01 fjernes Bestyrelse: Michiel Jan van Veen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Michiel Jan van Veen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-30 tilføjes Bestyrelse: Daniel Carrera Garcia (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 fjernes Bestyrelse: Louis Anthony Rivieccio Jr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-11-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Michiel Jan van Veen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Frank Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-18 tilføjes Bestyrelse: Michiel Jan van Veen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-08-18 fjernes Bestyrelse: Frank Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-26 tilføjes Bestyrelse: Louis Anthony Rivieccio Jr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2018-03-26 fjernes Bestyrelse: Nando Cesarone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-02 tilføjes Bestyrelse: Jennifer Herkt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2017-07-02 fjernes Bestyrelse: Anne Kathryn Melaragni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Direktion: Frank Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2017-02-28 fjernes Direktion: Jose Maria Odriozola Cuende (direktør) (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Raoul Stewardson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2017-02-01 fjernes Bestyrelse: Hans Michael Mensing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Bestyrelse: Frank Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2017-01-30 fjernes Bestyrelse: Jose Maria Odriozola Cuende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Bestyrelse: Anne Kathryn Melaragni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 tilføjes Bestyrelse: Nando Cesarone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2016-03-29 fjernes Bestyrelse: Cindy Jayne Miller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-03 tilføjes Bestyrelse: Jose Maria Odriozola Cuende (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2015-08-03 fjernes Bestyrelse: Boris Dobberstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-03 tilføjes Direktion: Jose Maria Odriozola Cuende (direktør) (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2015-08-03 fjernes Direktion: Boris Dobberstein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Bestyrelse: Boris Dobberstein (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 fjernes Bestyrelse: Michael Düster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 tilføjes Direktion: Boris Dobberstein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Michael Düster (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Legale ejere: UPS Corporate Finance Sarl (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-30 tilføjes Bestyrelse: Cindy Jayne Miller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Bestyrelse: James Jay Barber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-04 tilføjes Bestyrelse: James Jay Barber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-04 fjernes Bestyrelse: Wolfgang Flick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Düster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-21 fjernes Bestyrelse: Tim Joernsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-21 tilføjes Direktion: Michael Düster (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-21 fjernes Direktion: Tim Joernsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er for såvel egen som for tredjemands regning både i Danmark og i udlandet at - yde service med shipping og transport til lands, til søs og i luften af pakker og varer af enhver art samt tilve-jebringelse af enhver form for logistik-service, - udføre alle former for ekspeditioner i forbindelse med toldklarering af pakker og varer af enhver art, - Selskabet kan optræde som speditør, transportagent og transportmægler ved alle ekspeditioner af land-, sø- el-ler luftfragt. Selskabet kan udføre alle ekspeditioner vedrørende finansiel lea-sing, leasing, køb, leje eller fremleje af løsøre, maskinel, ud-styr og transportmateriale. Selskabet kan i Danmark og i udlandet for egen regning såvel som for tredjemands regning udføre alle transaktioner og serviceydel-ser af enhver art, der direkte eller indirekte relaterer sig til selskabets formål. Selskabet kan uden begrænsninger i form af bidrag, abonnement, overførelse, deltagelse, fusion, absorption, økonomisk bistand el-ler på anden vis deltage i andre danske eller udenlandske selska-ber, institutioner eller foretagender, som samarbejde med eller deltagelse i direkte eller indirekte bidrager til udførelsen af eller relaterer til selskabets formål. Selskabet kan stille sikkerhed eller garantier, yde forskud, give kredit, foretage pantsætninger eller udstede anden sikkerhed både på eget og på tredjemands ansvar. Selskabet kan erhverve, lede, lease og sælge al fast og personlig ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-17 tilføjes Vedtægter: 2008-07-17 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael L Eskew (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-08 fjernes Bestyrelse: Christian Molde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-30 tilføjes Bestyrelse: Alan Gershenhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-30 fjernes Bestyrelse: David Phillip Abney (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-01 tilføjes Bestyrelse: Tim Joernsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-01 fjernes Bestyrelse: Per Anders Roland Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-01 tilføjes Direktion: Tim Joernsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-01 fjernes Direktion: Per Anders Roland Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-01 tilføjes Bestyrelse: Wolfgang Flick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-01 fjernes Bestyrelse: John Donald Warrick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: David Phillip Abney (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 fjernes Bestyrelse: Ronald Gene Wallace (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Michael L Eskew (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 fjernes Bestyrelse: James Patrik Kelly (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: schott@schott.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-30 tilføjes Bestyrelse: John Donald Warrick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-30 fjernes Bestyrelse: Robert Koch-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: schott@schott.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-16 tilføjes Bestyrelse: Ronald Gene Wallace (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-16 fjernes Bestyrelse: Edward Lee Schroeder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-09 tilføjes Bestyrelse: Randy Lawerence Pulito (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-09 fjernes Bestyrelse: Ralph Edward Goetz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-26 fjernes Revisor: TOUCHE ROSS & CO. REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 fjernes Bestyrelse: Richard Dominic Calvert Lee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-04-20 fjernes Direktion: Richard Dominic Calvert Lee (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-03 fjernes Bestyrelse: Mogens Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-03 fjernes Direktion: Mogens Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)