Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-09-26 fjernes Navne: KSP-LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelmarksvej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Revisor: Niels Skovgaard Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Stiftere: Kaj Seier Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Direktion: Ella Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-28 fjernes Direktion: Kaj Seier Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-22 tilføjes Revisor: Niels Skovgaard Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-22 fjernes Revisor: Arne Linaa Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelmarksvej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Direktion: Kaj Seier Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Navne: KSP-LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Revisor: Arne Linaa Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Stiftere: Kaj Seier Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Vedtægter: 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)