Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøj Have 29, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AG ENVIRONMENT ApS. (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2020-08-19 tilføjes Direktion: Peter Homann (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-19 fjernes Direktion: Arne Christian Homann (direktion) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: Peter Homann (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-19 fjernes Legale ejere: Arne Christian Homann (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Homann (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-19 fjernes Reelle ejere: Arne Christian Homann (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-04 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Revisor: B. BRUUN-PEDERSEN STATSAUTORISEREDE REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2008-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 21, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-22 tilføjes Revisor: B. BRUUN-PEDERSEN STATSAUTORISEREDE REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 fjernes Revisor: B.BRUUN-PEDERSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-16 tilføjes Legale ejere: Arne Christian Homann (offentliggjort 2020-08-27)
Den 1996-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg, herunder i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Vedtægter: 1996-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 tilføjes Navne: CASTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-11 fjernes Navne: KHC 003 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-11 fjernes Bestyrelse: Knud Villiam Niels Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Direktion: Knud Villiam Niels Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 21, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-01 tilføjes Bestyrelse: Knud Villiam Niels Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Direktion: Knud Villiam Niels Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-01 tilføjes Navne: KHC 003 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-01 tilføjes Reelle ejere: Arne Christian Homann (offentliggjort 2020-08-27)
Den 1990-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Revisor: B.BRUUN-PEDERSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Stiftere: ASX 755 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)