Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødvejen 81, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 73, 3520 Farum (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2002-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Change Sønderborg I/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2013-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHANGE OF SCANDINAVIA HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Bambusgården ApS. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bambusgården ApS. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Change Lingerie Sport Horses ApS. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Change Lingerie Sport Horses ApS. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 73, 3520 Farum (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 73, 3520 Farum (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-12 tilføjes Vedtægter: 2019-07-12 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2013-04-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Bestyrelse: Gitte Breil (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Legale ejere: Julie Breil, Gitte Breil, Claus Walther Jensen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2013-03-13 tilføjes Reelle ejere: Julie Breil, Gitte Breil, Claus Walther Jensen (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2013-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Vedtægter: 2013-03-13 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2011-08-26 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 73, 3520 Farum (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 73, 3520 Farum (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2006-10-02 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: OLE SVEISTRUP HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 73, 3520 Farum (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2000-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 115, st. TH., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-07 tilføjes Revisor: OLE SVEISTRUP HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 fjernes Revisor: RJV Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Revisor: RJV Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Revisor: O.H. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 115, st. TH., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-27 tilføjes Direktion: Claus Walther Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-27 tilføjes Navne: ASIAN IMPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-09-27 tilføjes Revisor: O.H. REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Stiftere: Claus Walther Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)