Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 fjernes Navne: LEGRAND DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Stiftere: Raymond Ayer, LEGRAND SA, Bertil Jacobi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-23 tilføjes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Bestyrelse: Bertil Jacobi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Direktion: Stig Anders Mälström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-01 tilføjes Bestyrelse: Olivier Marie Henri Bazil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Direktion: Stig Anders Mälström (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 fjernes Bestyrelse: Jean-Pierre Verspieren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 fjernes Direktion: Gary John Collins (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-19 fjernes Bestyrelse: Benoit Verspieren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-19 tilføjes Bestyrelse: Gilles Schnepp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: post@legrand.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: post@legrand.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er import, handel og fabrikation af elektriske apparater, komponenter og artikler samt virksomhed med relation hertil og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Vedtægter: 1999-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Direktion: Gary John Collins (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 fjernes Direktion: Laurent Roger Ginestet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-15 fjernes Direktion: Raymond Ayer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstemarksvej 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-21 tilføjes Bestyrelse: Benoit Verspieren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Direktion: Raymond Ayer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-21 tilføjes Navne: LEGRAND DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Stiftere: Raymond Ayer, LEGRAND SA, Bertil Jacobi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)