Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Birkelund Simonsen | 26.02.2015 | 12.02.2024 | direktør |
Peter Høegh | 26.02.2015 | 12.02.2024 | direktør |
Jytte Buhl Gaarde | 05.02.1999 | 26.02.2015 | direktør |
Niels Peter Pedersen | 07.09.1990 | 03.12.1998 | direktør |
Ole Jensen | 07.09.1990 | 04.02.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Methe Maluna Maise Dønns | 05.02.1999 | 26.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Morten Buhl Pedersen | 05.02.1999 | 26.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Buhl | 05.02.1999 | 26.02.2015 | bestyrelsesmedlem |