Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 14, 7470 Karup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 fjernes Navne: N. Å. DAMGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Revisor: Henning Kovsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Direktion: Niels Aage Damgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er udelukkende at være finansieringsselskab for Frederiks Smede-og Maskinfor- retning, Nyropsvej 2, 7470 Karup. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 tilføjes Navne: N. Å. DAMGAARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-24 fjernes Navne: PBH NR. 21.081 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 14, 7470 Karup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.081 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Henning Kovsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)