Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-06 fjernes Navne: DALL NAVIGATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 1260 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Stiftere: Mette Juhl, Erik Aabenhus, Bo Carl Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 fjernes Bestyrelse: Erik Aabenhus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 fjernes Direktion: Bo Carl Dall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 fjernes Revisor: Jørgen Baagøe Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering, søfart og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 tilføjes Vedtægter: 1991-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Bestyrelse: Mette Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 1260 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Bestyrelse: Mette Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Direktion: Bo Carl Dall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Navne: DALL NAVIGATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Revisor: C. C. H. VON ROSEN & CO. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Baagøe Schou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Stiftere: Mette Juhl, Erik Aabenhus, Bo Carl Dall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)