Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 2, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-15 fjernes Bestyrelse: Karl Molin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Direktion: Karl Molin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-15 fjernes Navne: KARL MOLIN HANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-05 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Molin Elkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-05 fjernes Bestyrelse: Birgit Molin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-11 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-04 tilføjes Vedtægter: 1996-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-29 tilføjes Navne: KARL MOLIN HANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-28 fjernes Navne: MOLIN FÄSTTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-28 fjernes Direktion: Flemming Molin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Revisor: HUGO R. HÅKANSSON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Navne: MOLIN FÄSTTEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 fjernes Navne: PBH NR. 21.007 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 2, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Bestyrelse: Birgit Molin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.007 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, HUGO R. HÅKANSSON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)