Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 6, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Direktion: Anders Karl Ballisager (direktion) (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Legale ejere: Anders Karl Ballisager (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Navne: KARL BALLISAGER ApS (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Reelle ejere: Anders Karl Ballisager (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Stiftere: Anders Karl Ballisager (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2001-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Karl Ballisager ApS og Steen Petri. (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2013-04-22 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-10-14 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM HOLST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 6, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2004-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellasvej 8, 9270 Klarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formuepleje og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2004-09-06 tilføjes Navne: KARL BALLISAGER ApS (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2004-09-05 fjernes Navne: TANDLÆGE KARL BALLISAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2004-09-06 tilføjes Vedtægter: 2004-09-06 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM HOLST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1996-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1994-10-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 tilføjes Navne: TANDLÆGE KARL BALLISAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-27 fjernes Navne: TANDLÆGEKLINIKKEN HELLASVEJ KLARUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-17 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET AF 11/11 1983 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellasvej 8, 9270 Klarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-12 tilføjes Direktion: Anders Karl Ballisager (direktion) (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-12 tilføjes Legale ejere: Anders Karl Ballisager (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Navne: TANDLÆGEKLINIKKEN HELLASVEJ KLARUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Karl Ballisager (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1990-07-12 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET AF 11/11 1983 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-12 tilføjes Stiftere: Anders Karl Ballisager (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 1990-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-12)