Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Reginehøjvej 35, 2. TH., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-18 fjernes Direktion: Erling Ranthe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-18 fjernes Navne: Investeringsselskabet af 30.1.1996 Århus ApS under Konkurs (1) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Revisor: HOLDINGSELSKABET AF 15. DECEMBER 1994. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Stiftere: Erling Ranthe, Annette Kolind Haase (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-15 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 30.1.1996 Århus ApS under Konkurs (1) (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-14 fjernes Navne: DAHL VASK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-14 fjernes Direktion: Jan Kolind Ranthe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Vedtægter: 1996-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Navne: DAHL VASK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-27 fjernes Navne: SVANE VASK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 fjernes Revisor: REVISORERNE I HØJBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 fjernes Direktion: Annette Kolind Haase (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reginehøjvej 35, 2. TH., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Direktion: Annette Kolind Haase (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Navne: SVANE VASK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HØJBJERG ApS, HOLDINGSELSKABET AF 15. DECEMBER 1994. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Stiftere: Erling Ranthe, Annette Kolind Haase (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)