Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Casper Møllers Vej 11, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 fjernes Navne: F- TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Stiftere: Kjeld Larsen, Flemming Haslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Direktion: Flemming Haslund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-05-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-10-14)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-10-14)
Den 2002-09-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-10-14)
Den 2002-08-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-10-14)
Den 2002-08-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 tilføjes Navne: F- TRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 fjernes Navne: FHA INVEST ApS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2002-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 tilføjes Vedtægter: 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Navne: FHA INVEST ApS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2000-12-30 fjernes Navne: F.H. INVEST. CONSULT & TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 fjernes Revisor: TMK EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Navne: F.H. INVEST. CONSULT & TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-31 fjernes Direktion: Kjeld Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Navne: DANSTOP SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Casper Møllers Vej 11, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-30 tilføjes Direktion: Kjeld Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-30 tilføjes Navne: DANSTOP SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Revisor: TMK EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Stiftere: Kjeld Larsen, Flemming Haslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)