Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsgårdvej 4, 6300 Gråsten (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Legale ejere: Jens Moos (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Navne: JENS MOOS ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Reelle ejere: Jens Moos (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Stiftere: Sonja Alsted, Evi Christine Nielsen Andersen (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Direktion: Jens Moos (direktion) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØNDERBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Moos (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, handel, industri og restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØNDERBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: ND REVISION SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Vedtægter: 2010-09-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsgårdvej 4, 6300 Gråsten (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsgårdvej 4, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1995-08-25 tilføjes Navne: JENS MOOS ApS (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1995-08-24 fjernes Navne: A-PART ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-24 fjernes Direktion: Erik Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 fjernes Direktion: Evi Christine Nielsen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-27 fjernes Direktion: Sonja Alsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 tilføjes Legale ejere: Jens Moos (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsgårdvej 4, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Sonja Alsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: A-PART ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: ND REVISION SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: Sonja Alsted, Evi Christine Nielsen Andersen (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)