Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-12-11 fjernes Navne: A/S KM 3985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Bestyrelse: Alfred Kjær Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Bestyrelse: Sverre Leiro (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-21 fjernes Direktion: Frits Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-14 tilføjes Navne: A/S KM 3985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 fjernes Navne: KIMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i produktions- og handelsselskaber samt at drive fabrikation, handel og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 tilføjes Vedtægter: 1991-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-17 tilføjes Navne: KIMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3985 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)