Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Sakskjær | 01.06.1990 | 13.04.1992 | direktion |
Hans Jørgen Lambertsen | 01.06.1990 | 23.01.1992 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.06.1990 | 23.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Colding | 01.06.1990 | 13.04.1992 | bestyrelse |
Hans Jørgen Lambertsen | 01.06.1990 | 13.04.1992 | bestyrelse |
Hans Sakskjær | 01.06.1990 | 13.04.1992 | bestyrelse |
Anders Juhl | 01.06.1990 | 23.01.1992 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.06.1990 | 23.04.1991 | bestyrelse |
Charlotte Biil | 01.06.1990 | 23.04.1991 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.06.1990 | 23.04.1991 | bestyrelse |