Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-12-15 fjernes Navne: ESBJERG TAXA TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 10, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Revisor: Revisor Ebbe Lønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Stiftere: Viggo Hedelund, Knud Tanggaard Højfeldt, Knud Eigil Antoft, Flemming Møbjerg Christensen, Allan Freddy Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Bestyrelse: Rita Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Bestyrelse: Allan Freddy Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Direktion: Allan Freddy Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Bestyrelse: Ove Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Direktion: Carsten Lau Grøndal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Revisor: HCL REGNSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-23 fjernes Bestyrelse: Viggo Hedelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-23 fjernes Direktion: Flemming Møbjerg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Bestyrelse: Allan Freddy Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 10, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Bestyrelse: Allan Freddy Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Direktion: Flemming Møbjerg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Navne: ESBJERG TAXA TRANSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS, HCL REGNSKAB ApS, Revisor Ebbe Lønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Stiftere: Viggo Hedelund, Knud Tanggaard Højfeldt, Knud Eigil Antoft, Flemming Møbjerg Christensen, Allan Freddy Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Vedtægter: 1990-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)