Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-11 fjernes Navne: RUNE ERICSON FILM, DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Plads 28, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Direktion: Børge August Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-23 fjernes Direktion: Eric Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-04 tilføjes Navne: RUNE ERICSON FILM, DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Navne: ADR NR. 1786 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 tilføjes Vedtægter: 1991-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Plads 28, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1786 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)