Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 14, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-16 fjernes Bestyrelse: Ole Holger Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Direktion: Ole Holger Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-16 fjernes Navne: VIDEOGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Stiftere: Jan Godballe Børjesson, CHRICO TOWING & STORAGE INC. ApS, Bent Müller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Svend Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Navne: VIDEOGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-02 fjernes Navne: A/S ASM NR. 59 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Bestyrelse: Jan Godballe Børjesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Direktion: Jan Godballe Børjesson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med varer herunder salg af varer i egne forretninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Vedtægter: 1991-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 14, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Godballe Børjesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Direktion: Jan Godballe Børjesson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-25 tilføjes Navne: A/S ASM NR. 59 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Stiftere: Jan Godballe Børjesson, CHRICO TOWING & STORAGE INC. ApS, Bent Müller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)