Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-28 fjernes Navne: LARS INFOSYSTEMS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 62, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Stiftere: Jørgen Martin Kallesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 fjernes Direktion: Carsten Ilsø Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 fjernes Revisor: RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 tilføjes Navne: LARS INFOSYSTEMS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Navne: POOJ NR. 68 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Direktion: Jørgen Martin Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. MAJ 1986 VOJENS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service- og investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-18 tilføjes Vedtægter: 1991-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 62, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Direktion: Jørgen Martin Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Navne: POOJ NR. 68 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. MAJ 1986 VOJENS, RMHL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Stiftere: Jørgen Martin Kallesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)