Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 41, 1., 6100 Haderslev (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-01-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-10 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Legale ejere: Hermut Annuss (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Navne: DANSK-TYSK KØDDISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Stiftere: Jørgen Martin Kallesen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-07 fjernes Direktion: Hermut Annuss (direktion) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 41, 1., 6100 Haderslev (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 41, 1., 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 41, 1., 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-10-02)
Den 2006-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2005-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2005-10-17 tilføjes Vedtægter: 2005-10-17 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1998-08-11 tilføjes Navne: DANSK-TYSK KØDDISTRIBUTION ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1998-08-10 fjernes Navne: DEUTSCH-DÄNISCHER FLEISCHHANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-10 fjernes Binavne: DANSK-TYSK KØDDISSTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-15 fjernes Direktion: Axel Bodo Schauder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 tilføjes Navne: DEUTSCH-DÄNISCHER FLEISCHHANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-15 fjernes Navne: POOJ NR. 65 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-15 fjernes Direktion: Christian-Adolf Frans-Wilhelm Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 tilføjes Legale ejere: Hermut Annuss (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1992-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 290.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1992-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1992-09-18 fjernes Direktion: Jørgen Martin Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-18 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. MAJ 1986 VOJENS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-10 tilføjes Binavne: DANSK-TYSK KØDDISSTRIBUTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Direktion: Jørgen Martin Kallesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-01-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-10 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-10 tilføjes Navne: POOJ NR. 65 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. MAJ 1986 VOJENS, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-10 tilføjes Stiftere: Jørgen Martin Kallesen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1990-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-21)