Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 22, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 22, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 105, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 fjernes Direktion: Arne Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 fjernes Navne: SAMAS - SABRO MASKINFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og service af entreprenørmateriel samt agenturvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-05 tilføjes Vedtægter: 2000-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 fjernes Revisor: TMK EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 fjernes Revisor: Per Buus Engelbrechtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 tilføjes Navne: SAMAS - SABRO MASKINFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-03 fjernes Navne: VICH 2445 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-03 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 105, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: VICH 2445 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Per Buus Engelbrechtsen, TMK EJENDOMSSELSKAB APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)