Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Knokgård | 31.08.2010 | 07.08.2013 | adm. dir |
Dan Quelle | 01.04.2005 | 01.08.2005 | direktion |
Bent Engelbrecht | 25.03.2004 | 31.08.2010 | adm. dir |
Peter Kahr Greve | 15.08.2002 | 25.03.2004 | direktion |
Dan Quelle | 26.01.2001 | 31.12.2002 | direktion |
Ib Tranberg | 01.06.1990 | 25.03.2004 | direktion |
Leif Henning Alken | 01.06.1990 | 24.01.1996 | direktion |
Bent Engelbrecht | 01.06.1990 | 31.08.1995 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.06.1990 | 01.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Engelbrecht | 22.03.2011 | 07.08.2013 | bestyrelse |
Hanne Mikkelsen | 03.02.2005 | 07.08.2013 | bestyrelse |
Mogens Kaalbye | 20.03.2003 | 03.02.2005 | bestyrelse |
Bent Engelbrecht | 20.06.2002 | 25.03.2004 | bestyrelse |
Flemming Poulfelt | 17.05.2002 | 07.08.2013 | formand |
Halfdan Schmidt | 17.05.2002 | 22.03.2011 | bestyrelse |
Henrik Nordmand Rasmussen | 17.05.2002 | 25.03.2004 | personlig_suppleant |
Peter Kahr Greve | 25.03.2002 | 25.03.2002 | bestyrelse |
Ole Friis | 01.01.2000 | 17.05.2002 | bestyrelse |
Allan Jensen Vestergaard | 08.12.1998 | 25.03.2002 | bestyrelse |
Annette Vilen | 08.12.1998 | 01.01.2000 | bestyrelse |
Ebbe Normark Sørensen | 20.03.1996 | 25.03.2002 | bestyrelse |
Dan Quelle | 20.03.1996 | 08.12.1998 | bestyrelse |
Steen Hildebrandt | 01.06.1990 | 25.03.2002 | bestyrelse |
Leif Henning Alken | 01.06.1990 | 08.12.1998 | bestyrelse |
Knud Christensen | 01.06.1990 | 08.12.1998 | bestyrelse |
Ole Wagner Lauridsen | 01.06.1990 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Birthe Marie Engelbrecht | 01.06.1990 | 13.09.1996 | bestyrelse |
Dan Olaf Andersen | 01.06.1990 | 20.03.1996 | bestyrelse |
Ib Tranberg | 01.06.1990 | 24.01.1996 | bestyrelse |