Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-04-08 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1839 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1839 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Vedtægter: 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)