Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 350, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Hovedbranche: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 fjernes Navne: FREUDENBERG BUILDING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 fjernes Bestyrelse: Heinrich Hans-Joachim Schlitt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 fjernes Direktion: Peter Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Møgelmose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-14 fjernes Bestyrelse: Peter Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Navne: FREUDENBERG BUILDING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-07 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1821 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Vedtægter: 1990-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 350, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Hovedbranche: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1821 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)