Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Grønborg Bak | 01.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Roed Jensen | 25.10.2010 | 01.08.2024 | direktør |
Niels Vinther Rasmussen | 01.07.1990 | 25.10.2010 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1990 | 14.01.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sif Rishøj | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne Vinther Morant | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Birger Brix | 19.05.2022 | formand |
Thomas Rørholm Jordansen | 17.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Due Christensen | 17.11.2020 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 06.05.2008 | 19.05.2022 | formand |
Ulrik Bjerre Rasmussen | 17.05.2005 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kim Roed Jensen | 17.05.2005 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Kim Holstein | 17.05.2005 | 06.05.2008 | formand |
Ove Lyhne | 28.10.2004 | 17.05.2005 | formand |
Gerth Lauritz Samuel Lyberth | 14.05.1996 | 28.10.2004 | formand |
Niels Vinther Rasmussen | 01.07.1990 | 17.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Finn Gertov | 01.07.1990 | 17.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Frederik Ole Lyberth | 01.07.1990 | 17.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Claus Kim Holstein | 01.07.1990 | 10.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1990 | 14.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1990 | 14.01.1991 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1990 | 14.01.1991 | formand |