Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-12-15 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.7.1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kultorvet 36, 1., 1128 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Stiftere: Lars Peder Hansen Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 fjernes Direktion: Lars Peder Hansen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1.7.1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-13 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF KULTORVET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Vedtægter: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kultorvet 36, 1., 1128 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Lars Peder Hansen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF KULTORVET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Peder Hansen Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)