Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Paarup | 16.12.2003 | 01.10.2004 | direktion |
Flemming Holst Østergaard Pedersen | 11.04.2000 | 16.12.2003 | direktion |
Leif Sølvgren Juelsen | 01.07.1990 | 11.04.2000 | direktion |
Knud Erik Dahl Jepsen | 01.07.1990 | 18.12.1996 | direktion |
Dan Rybak | 01.07.1990 | 08.02.1991 | direktion |