Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Binavne | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Navne | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kapital | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK ADMITEAM ApS. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alme Englodsvej 9, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Alme Englodsvej 9, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alme Englodsvej 9, 3230 Græsted (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2016-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmbergsvej 16, 2. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-30 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-29 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmbergsvej 16, 2. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmbergsvej 16, 2. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-17 fjernes Binavne: ABSATZ 94 ApS (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-13 tilføjes Vedtægter: 2015-05-13 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-13 fjernes Revisor: Per Obling (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde bistand med rådgivning og administration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 tilføjes Navne: DANSK ADMITEAM ApS (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-10 fjernes Navne: DANSK BYGNINGSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. Direktør er, som registreret, Henrik Brandt. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-09-11 tilføjes Vedtægter: 2014-09-11 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-09-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmbergsvej 16, 2. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægerparken 3, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2011-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægerparken 3, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2011-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 95, 2830 Virum (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2010-12-01 tilføjes Legale ejere: DANSK ADMITEAM ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2005-06-07)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 95, 2830 Virum (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 23, 3., 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 23, 3., 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 23, 3., 2840 Holte (offentliggjort 2003-11-05)
Den 2006-08-23 fjernes Bestyrelse: Ingrid Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@advoteam.dk (offentliggjort 2005-06-07)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2005-06-07)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 23, 3., 2840 Holte (offentliggjort 2003-11-05)
Den 2003-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Oliebladsgade 3, 2300 København S (offentliggjort 2000-02-25)
Den 2003-10-08 tilføjes Bestyrelse: Ingrid Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Legale ejere: Michael Brandt (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2001-12-10 tilføjes Reelle ejere: Michael Brandt (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2000-04-04 fjernes Bestyrelse: Solvejg Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oliebladsgade 3, 2300 København S (offentliggjort 2000-02-25)
Den 2000-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-01 tilføjes Direktion: Henrik Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 fjernes Direktion: Solvejg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-10-14 fjernes Bestyrelse: Hanne Withen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-31 tilføjes Navne: DANSK BYGNINGSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-30 fjernes Navne: ABSATZ 94 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-30 fjernes Bestyrelse: Yvette Irene Makholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 fjernes Direktion: Hanne Withen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-18 tilføjes Binavne: ABSATZ 94 ApS (offentliggjort 2015-05-18)
Den 1994-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-18)
Den 1994-09-29 tilføjes Navne: ABSATZ 94 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-28 tilføjes Navne: SHARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-28 fjernes Navne: SHARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-27 fjernes Navne: INSATZ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Flindt Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-27 fjernes Direktion: Henrik Sten Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-27 fjernes Revisor: Peter Bastholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-13 tilføjes Revisor: Per Obling (offentliggjort 2015-05-18)
Den 1994-09-13 fjernes Revisor: ROTCHILD FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-21 tilføjes Navne: INSATZ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-20 fjernes Navne: DRAS NR. 1310 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-05-20 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1310 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, ROTCHILD FINANS ApS, Peter Bastholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)