Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-06-30 fjernes Navne: GL. STRAND FINANS 2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerichsvej 40, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Bestyrelse: Hans John Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Direktion: Claus Marcher Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Stiftere: SPECTRA SYSTEMS FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 301.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 fjernes Bestyrelse: Fredlev Kristian Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 fjernes Direktion: Eigil Wøhliche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administration- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Vedtægter: 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerichsvej 40, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Bestyrelse: Fredlev Kristian Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Direktion: Eigil Wøhliche (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Navne: GL. STRAND FINANS 2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Stiftere: SPECTRA SYSTEMS FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)