Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Brume Rasmussen | 19.10.2005 | 24.10.2007 | direktion |
Klaus Kejlberg Schulze | 26.04.2000 | 19.10.2005 | direktion |
Orla Rasmussen | 27.12.1994 | 26.04.2000 | direktion |
Peter Jørgen Hæstrup | 02.09.1994 | 27.12.1994 | direktion |
Orla Rasmussen | 01.07.1990 | 02.09.1994 | direktion |
Egon Korsbæk | 01.07.1990 | 19.04.1994 | direktion |
Martin Vinther Støve | 01.07.1990 | 19.04.1994 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1990 | 04.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Glerup | 01.07.1990 | 19.04.1994 | bestyrelse |
Jens Juul Dollerup Sørensen | 01.07.1990 | 19.04.1994 | bestyrelse |
Asbjørn Berge | 01.07.1990 | 19.04.1994 | bestyrelse |
Egon Korsbæk | 01.07.1990 | 19.04.1994 | bestyrelse |
Martin Vinther Støve | 01.07.1990 | 19.04.1994 | bestyrelse |