Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger |
Den 2012-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-25 fjernes Bestyrelse: Gert Eg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-25 fjernes Direktion: Peder Bruun Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-25 fjernes Navne: RADIO FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-05-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Stiftere: PER EBDRUP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-21 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Bebe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-21 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Bestyrelse: Arne Vilhelm Mariager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Bestyrelse: Alex Kjeld Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Bestyrelse: Ejnar Schmidt Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2006-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive radiovirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem, af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Vedtægter: 2006-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 tilføjes Bestyrelse: Ejnar Schmidt Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Bestyrelse: Eric Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 tilføjes Direktion: Peder Bruun Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Direktion: Henrik Knaack (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 145.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: radio@post4.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Henrik Knaack (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Direktion: Merete Lone Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-21 tilføjes Bestyrelse: Eric Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-21 fjernes Bestyrelse: Jan Galle Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-22 fjernes Bestyrelse: Erling Steen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 tilføjes Bestyrelse: James William Receveur (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 fjernes Bestyrelse: Merete Lone Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-25 tilføjes Bestyrelse: Erling Steen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Nøhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-25 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jan Galle Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 fjernes Bestyrelse: Erling Steen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: radio@post4.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-29 fjernes Bestyrelse: Svend Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Nøhr (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Navne: RADIO FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-10 fjernes Navne: SAFI 33 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-10 fjernes Direktion: Ove Mejlandt Henningsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Direktion: Freddy Allan Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Revisor: Henning Raaby Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nøhr (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Bibranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-02 tilføjes Direktion: Freddy Allan Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-02 tilføjes Navne: SAFI 33 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Revisor: Henning Raaby Olsen, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Stiftere: PER EBDRUP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)