Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-15 fjernes Navne: FIIC HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Bestyrelse: Peter Johannes Mollerup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Direktion: Peter Wenzel Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Bache Vognbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-15 fjernes Bestyrelse: Preben Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Bestyrelse: Holger Faurbye Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 fjernes Bestyrelse: Pia Schøller Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Bestyrelse: Steen Erik Marcus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Bestyrelse: Kim Stenderup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er som kapitalformidlingsaktieselskab at erhverve aktier i selskaber, hvis primære formål er at investere i udenlandske fordringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Vedtægter: 1995-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 530.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-26 tilføjes Navne: FIIC HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 fjernes Navne: VICH 2413 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Navne: VICH 2413 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)