Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 fjernes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 fjernes Direktion: Vibeke Tandrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 fjernes Navne: TELLER DESIGN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Stiftere: Vibeke Tandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-19 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Direktion: Vibeke Tandrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Navne: TELLER DESIGN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Stiftere: Vibeke Tandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)