Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Knudsen | 29.11.2023 | direktør |
Hanne Rasborg | 29.11.2023 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Rasborg | 08.12.2022 | 29.11.2023 | suppleant |
Hanne Rasborg | 08.12.2022 | 28.11.2023 | direktør |
Christian Rasborg | 01.09.1999 | 07.12.2022 | direktør |
Torben Christensen | 01.09.1995 | 01.09.1999 | direktør |
Claus Rasborg | 29.06.1990 | 01.09.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Rasborg | 29.11.2023 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Rasborg | 08.12.2022 | 29.11.2023 | suppleant |