Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-04 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@emrs.com (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Navne: DATOSELSKABET SRME AF 30. SEPTEMBER 2014 A/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Stiftere: Jørn Møller Jensen (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-10-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Bruno Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Jesper Hammer (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt virksomhed med finansiering og kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed efter direktionens skøn stående virksomhed. (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Navne: DATOSELSKABET SRME AF 30. SEPTEMBER 2014 A/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-09-29 fjernes Navne: EM RETAIL SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-09-30 fjernes Binavne: TOBI A/S, M & N INTERIEUR A/S, INTERIEUR A/S, GERN INVENTAR FABRIK A/S, GERN INVENTAR A/S, GERN A/S, EM INVENTAR A/S, E.M. STORE DESIGN A/S, E.M. INVENTAR A/S, A M SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Würtz Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-01 fjernes Bestyrelse: Troels Kryger Aggerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Troels Kryger Aggerholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 fjernes Bestyrelse: Kasper Milo Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-06 tilføjes Direktion: Jesper Hammer (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-06 fjernes Direktion: Kasper Milo Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-02 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bruno Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@emrs.com (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: mail@eminventar.dk (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Kasper Milo Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 fjernes Direktion: Peter Sønderlyng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 605.608,00 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2011-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-06 tilføjes Navne: EM RETAIL SOLUTIONS A/S (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2010-12-05 fjernes Navne: E.M. INVENTAR A/S (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2010-10-18 fjernes Bestyrelse: Peter Lisby Korning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-03 fjernes Bestyrelse: Erling Leif Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 fjernes Bestyrelse: Poul Michael Bjørnskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-15 tilføjes Direktion: Peter Sønderlyng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 583.333,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2009-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsalle 93, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-05-15)
Den 2009-06-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Lisby Korning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-30 tilføjes Bestyrelse: Erling Leif Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Michael Bjørnskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 fjernes Bestyrelse: Janni Schreiber Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-06 tilføjes Bestyrelse: Kasper Milo Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 fjernes Direktion: Erling Leif Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@eminventar.dk (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-11 tilføjes Binavne: TOBI A/S, M & N INTERIEUR A/S, INTERIEUR A/S, GERN INVENTAR FABRIK A/S, GERN INVENTAR A/S, GERN A/S, EM INVENTAR A/S, E.M. STORE DESIGN A/S, E.M. INVENTAR A/S, A M SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Bestyrelse: Janni Schreiber Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Navne: E.M. INVENTAR A/S (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2004-03-04 fjernes Navne: E.M. INVENTAR HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2004-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsalle 93, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-05-15)
Den 2003-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Venusvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2001-01-01 fjernes Revisor: AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-15 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-10 fjernes Direktion: Lise Lotte Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 tilføjes Navne: E.M. INVENTAR HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 fjernes Navne: DKAD 68 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-01 fjernes Direktion: Jørn Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venusvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-04 tilføjes Direktion: Jørn Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 1990-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-04 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 1990-07-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-04 tilføjes Navne: DKAD 68 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 1990-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 1990-07-04 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Stiftere: Jørn Møller Jensen (offentliggjort 2016-04-08)
Den 1990-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)