Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 fjernes Bestyrelse: Per Nelson Ørnstrand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Direktion: Per Nelson Ørnstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-14 fjernes Navne: PNO FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2006-09-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2002-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-15 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering samt udlejning af sættevogne uden for Danmark, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-14 tilføjes Navne: PNO FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-13 fjernes Navne: DANSK TRAILER UDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-13 fjernes Bestyrelse: Tommy Kjeldgaard Nybo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-03 tilføjes Bestyrelse: Carsten Kultoft Lorentsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-13 fjernes Direktion: Ole Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-03 tilføjes Direktion: Per Nelson Ørnstrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Bestyrelse: Jan Arvid Stridh Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-12 fjernes Bestyrelse: Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 tilføjes Navne: DANSK TRAILER UDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-12 fjernes Navne: DRAS NR. 1288 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 2., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1288 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)