Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Christian Olesen | 27.03.2020 | direktør |
Peter Christian Olesen | 27.03.2020 | direktør |
Kenneth Fussing Olesen | 27.03.2020 | direktør |
Flemming Skibsted Søndergaard Blaabjerg | 27.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kristian Olesen | 28.06.1990 | 27.03.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jarle Eikenes Hansen | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Roy Hammer | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Lindström | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Are Strøm | 10.07.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kristiansen | 16.09.2021 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christian Olesen | 16.09.2021 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Olesen | 14.10.2011 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Maiken Ribergaard Fussing Olesen | 14.10.2011 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Fussing Olesen | 14.10.2011 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christian Olesen | 14.10.2011 | 27.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Vinstrup Henriksen | 14.10.2011 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Olesen | 28.06.1990 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Anker Olesen | 28.06.1990 | 10.07.2024 | formand |
Metha Olesen | 28.06.1990 | 14.10.2011 | bestyrelsesmedlem |