Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2007-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: OFFICE SUPPLY PARTNER ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2007-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSP ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2009-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CS BEAUTY ApS. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Print & Kontor ApS. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-09 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-12-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-03 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2011-09-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2011-09-28 fjernes Revisor: Frederik Hove Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdalsparken 36, 9000 Aalborg (offentliggjort 2007-05-16)
Den 2007-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodskov Byvej 32, 9310 Vodskov (offentliggjort 2002-06-11)
Den 2002-05-22 tilføjes Legale ejere: Flemming Nøhr (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2002-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodskov Byvej 32, 9310 Vodskov (offentliggjort 2002-06-11)
Den 2002-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjordalsvej 14, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 tilføjes Direktion: Flemming Nøhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Direktion: Erling Bødker Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, konsulentvirksomhed, investering og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 tilføjes Navne: FLENO HOLDING ApS (offentliggjort 2002-06-11)
Den 2002-05-20 fjernes Navne: ERLING BØDKER CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 tilføjes Reelle ejere: Flemming Nøhr (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2002-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 tilføjes Vedtægter: 2002-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjordalsvej 14, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Direktion: Erling Bødker Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Navne: ERLING BØDKER CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-06-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Frederik Hove Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Stiftere: Erling Bødker Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)